国务院分工(中央常委7人分工如下)
昨天(5月20日)傍晚,国务院任免国家工作人员,任命刘建波为国务院副秘书长;任命马有祥为农业农村部副部长,免去于康震的农业农村部副部长职务。
新任国务院副秘书长曾任国办秘书一局局长
公开资料中,关于新任国务院副秘书长刘建波的介绍很少,从各方报道看,刘建波曾历任国资委综合局局长、国务院办公厅秘书一局局长等。
据《兵团日报》报道,在2008年9月,刘建波从北京到了新疆生产建设兵团,任兵团副秘书长,协助兵团分管领导处理教育、科技、卫生、食品药品监管、人口计划生育、体育、红十字会工作的日常事务。报道中提到,刘建波共援疆3年。3年里,他的足迹遍布兵团14个师和百余个团场;由他主持的多份调研报告得到兵团领导的好评,在兵团制定相关政策措施中发挥了重要作用。
2013年7月,刘建波曾以“国务院办公厅应急办副主任”的身份出席相关研讨会。2017年9月,他以“国务院国资委综合局局长”的身份到企业调研。2018年,全国政协办公厅秘书局曾赴国办秘书一局,就办文办会办事等相关业务工作进行学习交流。当时主持座谈会的是刘建波,他的身份是“国办秘书一局局长”。
国务院办公厅为协助国务院领导同志处理国务院日常工作的机构。国务院办公厅设9个内设机构,其中秘书一局的职责是办理国务院全体会议、国务院常务会议等会务及国务院领导同志内事活动、政府信息公开、文电收发运转和国徽印鉴管理、信息、档案、公文核稿、文印、机要通信和机要文件交换、办公厅保密、《国务院公报》和《国务院大事记》编辑等方面的工作。
新任农业农村部副部长曾任常驻联合国粮农机构代表
在公布刘建波履新的消息时,人社部还同时公布了农业农村部两位重要领导的岗位变动:任命马有祥为农业农村部副部长,免去于康震的农业农村部副部长职务。
今年4月,原农业农村部总畜牧师马有祥履新农业农村部党组成员、总畜牧师。一个月后,马有祥被任命为农业农村部党组成员、副部长,总畜牧师。
马有祥,1964年6月生,河南获嘉人,历任农牧渔业部计划司计划处干部、主任科员,农业部综合计划司计划处副处长、处长、外经项目处处长,农业部发展计划司基建计划处处长、副司长,农业部办公厅副主任,农业部农业贸易促进中心主任,常驻联合国粮农机构代表,中国农垦经济发展中心主任,农业部草原监理中心主任,农业部草原监理中心主任、农业部畜牧业司副司长(兼),农业部畜牧业司司长。2018年8月,马有祥任农业农村部总畜牧师,畜牧兽医局局长。2019年4月,马有祥任农业农村部总畜牧师。2021年4月,马有祥任农业农村部党组成员,总畜牧师。2021年5月,马有祥任农业农村部党组成员、副部长,总畜牧师。
值得关注的是,马有祥曾担任中国常驻联合国粮农机构代表。中国常驻联合国粮农机构代表处主要负责协助国内开展与联合国粮农机构的交流与合作,配合国内做好多边外交工作;协助国内有关部委和省(自治区、直辖市)争取外援,引进农业发展的资金、技术和人才;收集国际农业、粮食及扶贫动态信息,对国际粮农、扶贫政策和形势开展调研,为国内决策提供咨询服务等工作。
马有祥
此次退出农业农村部领导岗位的于康震生于1960年5月,江苏沛县人,1977年12月参加工作后,历任中国农业科学院哈尔滨兽医研究所助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、副所长、所长。2000年,于康震任原农业部畜牧兽医局副局长;2013年6月,任原农业部党组成员、副部长;2018年3月,任农业农村部党组成员、副部长。据悉,自1995年以来,于康震主持开展禽流感的防控研究工作,组建了我国第一个禽流感专业实验室,建立了我国禽流感病毒分离鉴定、诊断监测、预防控制等技术体系和病毒库。他也凭此获得国家科技进步一等奖、光华工程科技奖。
上观新闻梳理发现,农业农村部领导班子今年已有多人调整,除了上述二人外,原农业部副部长刘焕鑫已于4月任农业农村部副书记、副部长。
刘焕鑫生于1963年,辽宁凌源人,曾长期在地方工作,历任辽宁省发改委国民经济综合处处长、辽宁省发改委副主任、省委办公厅主任、省委常委、秘书长、省直机关工委书记等职。直到2020年1月,刘焕鑫进京履职,任农业农村部党组成员、副部长,至此番调整。